Dogfen lywodraethu GLYNN VIVIAN
Rhif yr elusen: 214330
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 18/06/1931 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28/09/2010 AS AMENDED BY SCHEME DATED 31/01/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 04/11/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION UNDER S.282 OF THE CHARITIES ACT 2011 CONCURRED WITH ON 30/10/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN WALES, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE BETTER EDUCATION, TRAINING, EMPLOYMENT, AND WELFARE OF BLIND AND PARTIALLY-SIGHTED PEOPLE AND TO PREVENT BLINDNESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.