ymddiriedolwyr THE CONSOLIDATED CHARITIES
Rhif yr elusen: 214514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Riley | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
David Teggin | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
Mark Littler | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
HUGH MAURICE LYALL-COTTLE | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Robert Anthony Griffiths | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
JOHN PETER HESS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.