ymddiriedolwyr THE WOODFORD PARISH CHURCH MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 214670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Dr Elizabeth Margaret Lowson | Cadeirydd | 02 February 2021 |
|
|||||
Dean Guy Musk | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Ian MacDonald Strachan | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Philip Petchey | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Ian Francis Layzell-Smith | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Sarah Reynolds | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|||||
Viveca Dutt | Ymddiriedolwr | 30 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.