Hanes ariannol THE DOWAGER COUNTESS ELEANOR PEEL TRUST
Rhif yr elusen: 214684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £678.37k | £686.86k | £571.28k | £751.26k | £622.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £535.49k | £831.56k | £528.31k | £741.45k | £383.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £678.37k | £686.86k | £571.28k | £751.26k | £619.96k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.61k | £784.14k | £512.53k | £741.45k | £383.54k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £46.88k | £47.41k | £15.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.42k | £92.40k | £77.78k | £76.18k | £14.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £415.20k | £691.75k | £434.75k | £580.93k | £215.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £46.88k | £47.41k | £15.78k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.