ymddiriedolwyr THE DOWAGER COUNTESS ELEANOR PEEL TRUST
Rhif yr elusen: 214684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR CHENG-HOCK TOH CBE | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||||
David John Parkinson | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||
PROFESSOR COLIN PETER SIBLEY | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||||
PROFESSOR MARGARET ANNE PEARSON | Ymddiriedolwr | 25 March 2010 |
|
|
||||||
MR MICHAEL PARKSINSON BSc | Ymddiriedolwr | 02 November 1999 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.