ymddiriedolwyr THOMAS BROMWICH TRUST
Rhif yr elusen: 214966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hofton | Cadeirydd | 03 May 2022 |
|
|
||||||
Rev Colin Ruyston Such | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||||
Elisabeth Fisher | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Trevor Thurston Smith | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||||
Heather Elizabeth Allen | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||
DIANA DUGGAN | Ymddiriedolwr | 15 October 2015 |
|
|
||||||
Dr JENNIFER MILNE | Ymddiriedolwr | 06 May 2014 |
|
|
||||||
Rev'd Preb Martin Rutter | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SYLVIA SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.