ymddiriedolwyr CHARITY OF DAME SARAH ANNABELLA BOUGHEY
Rhif yr elusen: 215056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Foster | Cadeirydd | 10 May 2017 |
|
|
||||
Rebecca Barton | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Kevin Brotherton | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Jeremy Good | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Philip Davidson | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Craig Michael Ingram | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Rosemary Fundell | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Alan Rumbles | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
Emrys Davies | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
Martin Pitchford | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|||||
DAVID WASSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.