Hanes ariannol THE BRITISH DIABETIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 215199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.84m | £38.84m | £37.66m | £37.88m | £42.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.30m | £39.44m | £36.66m | £37.44m | £41.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £109.00k | £140.00k | £834.00k | £1.24m | £686.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £27.78m | £30.80m | £30.46m | £30.81m | £34.66m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.54m | £4.52m | £4.11m | £3.93m | £3.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.26m | £3.12m | £2.79m | £2.91m | £3.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £262.00k | £395.00k | £291.00k | £230.00k | £290.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.40m | £15.34m | £16.17m | £16.51m | £20.51m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £28.74m | £29.14m | £26.97m | £27.86m | £30.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.56m | £10.30m | £9.69m | £9.58m | £11.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £189.00k | £165.00k | £165.00k | £199.00k | £203.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.69m | £6.63m | £5.91m | £6.46m | £6.43m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £64.00k | £75.00k | £75.00k | £60.00k | £60.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.