ymddiriedolwyr KENILWORTH UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 215376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helga Bolton | Cadeirydd | 01 September 2013 |
|
|
||||
David Morgan | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|||||
Rob Blacklock | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Councillor Pippa Austin | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Councillor Tracey Drew | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Attwood | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
George Illingworth | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
Clive Nelson | Ymddiriedolwr | 11 June 2015 |
|
|
||||
MADELEINE HAMPER | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
PHILLIP GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 07 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.