Hanes ariannol BRITISH EMUNAH FUND
Rhif yr elusen: 215398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £894.70k | £1.38m | £1.15m | £755.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £755.95k | £838.36k | £1.23m | £847.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £446.63k | £391.46k | £1.05m | £661.90k | £262.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £583.02k | £502.07k | £328.55k | £491.86k | £491.86k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £781 | £1.18k | £586 | £451 | £1.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £32.06k | £91.23k | £346.79k | £118.47k | £16.50k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £885.34k | £606.22k | £738.61k | £1.21m | £816.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £201.95k | £149.74k | £99.75k | £21.33k | £30.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.39k | £7.08k | £7.77k | £7.34k | £8.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £522.26k | £298.38k | £384.95k | £911.19k | £553.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.