ymddiriedolwyr THE DAVENPORT HOMES
Rhif yr elusen: 215415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JOHN CORNEY | Cadeirydd |
|
||||||||||||||
Kevin Cooke | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||||||||||
Simon Willcock | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||||||||||
Stephen Charles Goodchild | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||||||||||
Elizabeth Mary Spencer | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||||||||||
Jan Cove | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||||||||||
MICHAEL FRANK HOLFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.