Hanes ariannol THE TORQUAY CHARITIES
Rhif yr elusen: 215537
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/10/2012 | 15/10/2013 | 15/10/2014 | 15/10/2015 | 15/10/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40k | £2.53k | £2.57k | £2.90k | £2.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27k | £2.46k | £2.66k | £2.65k | £6.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.