Hanes ariannol THE WALSINGHAM COLLEGE TRUST ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 215863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.23m | £2.98m | £5.79m | £2.37m | £3.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.86m | £2.66m | £6.48m | £2.15m | £3.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £604.82k | £253.78k | £18.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £788.33k | £470.19k | £423.47k | £623.05k | £649.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.20m | £1.22m | £462.94k | £386.14k | £604.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £988.81k | £1.02m | £3.84m | £765.88k | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £250.17k | £269.04k | £464.83k | £339.59k | £388.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £604.87k | £253.83k | £284.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £466.02k | £193.73k | £46.14k | £240.86k | £256.11k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.78m | £1.55m | £5.99m | £1.76m | £2.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.08m | £1.11m | £491.71k | £383.22k | £584.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £360.89k | £486.06k | £515.41k | £320.58k | £198.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £26.65k | £18.22k | £17.92k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.