ymddiriedolwyr TURNER'S TRUST (BEVERLEY)
Rhif yr elusen: 215957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Henrietta Elizabeth Gresham Boyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Judith Elizabeth Bowden | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Louise Marie Reevell | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev JONATHAN BAKER | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|||||
Mrs ROSIE RYAN | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
||||
REV BECKY LUMLEY | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|||||
MRS LIZ HODGSON | Ymddiriedolwr | 23 November 2011 |
|
|
||||
SALLY WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.