ymddiriedolwyr SPALDING GENTLEMEN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 216131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alan James Gratton | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|||||
Patrick James Wensor | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Jonathan Armstrong Dobbs | Ymddiriedolwr | 29 October 2021 |
|
|
||||
MELVYN PRICE | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||
Dr Michael Gilbert | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|||||
Graham DAYES | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Petronella Gerarda Keeling | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH JANE SNEATH | Ymddiriedolwr | 29 April 2016 |
|
|||||
Dr Dustin McKinley Frazier Wood | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
Ian Hoult | Ymddiriedolwr | 25 April 2014 |
|
|
||||
MR TOM GRIMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.