Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF DIANA PRINCESS OF WALES CHILDREN'S HOSPITAL, BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 216600
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.62k | £36.73k | £112.49k | £75.49k | £13.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.03k | £22.35k | £75.49k | £58.60k | £58.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.