Dogfen lywodraethu SOCIETY FOR MEDIEVAL ARCHAEOLOGY
Rhif yr elusen: 216619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/12/1962 AS AMENDED ON 07/12/1970 AS AMENDED ON 06/12/1976 AS AMENDED ON 01/12/1980 AS AMENDED ON 07/12/1981 AS AMENDED ON 06/12/1982 AS AMENDED ON 07/12/1987 AS AMENDED ON 14/12/1991 AS AMENDED ON 03 DEC 2012
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY’S OBJECT IS TO FURTHER THE STUDY OF UNWRITTEN EVIDENCE FOR THE 5TH TO 16TH CENTURIES AD, PRIMARILY IN GREAT BRITAIN AND IRELAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GREAT BRITAIN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.