Hanes ariannol THE BRITISH ACADEMY OF FILM AND TELEVISION ARTS
Rhif yr elusen: 216726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.45m | £20.52m | £17.74m | £17.01m | £24.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.32m | £15.78m | £11.74m | £13.13m | £24.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £23.12k | £21.05k | £7.30k | £12.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £9.50k | £39.50k | £266.26k | £75.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.13m | £5.38m | £6.95m | £4.02m | £2.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.83m | £7.03m | £4.68m | £5.49m | £7.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.25m | £7.74m | £5.96m | £5.67m | £14.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £5.58m | £2.42m | £3.65m | £13.00k | £23.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £46.00k | £66.00k | £41.00k | £27.00k | £62.00k | |
|
Incwm - Arall | £194.00k | £306.00k | £109.00k | £1.80m | £37.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.76m | £9.13m | £7.14m | £7.50m | £16.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.56m | £6.64m | £4.60m | £5.63m | £7.96m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £222.00k | £181.00k | £238.00k | £299.00k | £65.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.69k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.