Hanes ariannol WARSLOW VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 216771
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.43k | £25.03k | £24.05k | £29.24k | £19.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.20k | £20.87k | £23.28k | £16.63k | £15.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.21k | £12.73k | £19.93k | £3.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.