Hanes ariannol THE CHARITY OF THOMAS OKEN AND NICHOLAS EYFFLER
Rhif yr elusen: 216829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.60k | £2.50m | £6.95m | £356.55k | £385.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.68k | £334.43k | £2.45m | £703.89k | £105.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £30.05k | £31.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £2.34m | £6.72m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £63.45k | £72.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £59.51k | £130.68k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.96k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £334.43k | £2.45m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £62.15k | £51.49k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £214.56k | £115.51k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.