ymddiriedolwyr THE PLYMOUTH ATHENAEUM
Rhif yr elusen: 216963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Telford | Cadeirydd | 28 October 2015 |
|
|
||||
Joy Shirley Pengilley | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|
||||
Monica Ann Tully | Ymddiriedolwr | 03 September 2018 |
|
|
||||
John Nicholas Hutchins | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
||||
Dr Patrick George Holden | Ymddiriedolwr | 16 August 2017 |
|
|
||||
Roy Brian Keith Hexter | Ymddiriedolwr | 28 June 2010 |
|
|
||||
Ian Manning | Ymddiriedolwr | 28 June 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.