ymddiriedolwyr THE CHESTERFIELD UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 217112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIAM GORDON LAMBERT | Cadeirydd | 05 July 2023 |
|
|
||||
Martin Thacker | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Yvette Hallam | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
PAT MASKREY | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Mick Brady | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
MALCOLM JOHN GROVES | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
FATHER COLEMAN | Ymddiriedolwr | 05 August 2014 |
|
|
||||
MR FALCONER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.