Dogfen lywodraethu BARON DAVENPORT'S CHARITY
Rhif yr elusen: 217307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 16 APR 1998 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 AUG 2007 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13 JUL 2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 28 JUN 2016 as amended on 04 Jun 2020 as amended on 06 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
SEE SCHEME 16/4/98 - CLAUSE 27, 28 AND 29.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF BIRMINGHAM AND THE COUNTIES COMPRISING OF THE WEST MIDLANDS NOT EXTENDING BEYOND A RADIUS OF 96.56 KM FROM BIRMINGHAM TOWN HALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.