Dogfen lywodraethu LINCOLN AND LINDSEY BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 217323
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED NOVEMBER 1960 AS AMENDED ON 27 OCTOBER 1971, 17 JULY 1972, 8 OCTOBER 1996, 15 MARCH 1996 AND 16 OCTOBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF AND EDUCATION IN INDEPENDENT LIVING SKILLS OF BLIND, PARTIALLY SIGHTED AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE IN THE CITY OF LINCOLN, EAST AND WEST LINDSEY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE AND NORTH LINCOLNSHIRE IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF CENTRES ESTABLISHED FOR SUCH PURPOSES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LINCOLN, EAST AND WEST LINDSEY, NORTH EAST LINCOLNSHIRE AND NORTH LINCOLNSHIRE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.