ymddiriedolwyr ST SWITHUN'S CHURCH OR MISSION HALL
Rhif yr elusen: 217994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANNE MARGARET STRATTON | Cadeirydd |
|
||||||||
BRENDA MARY BOCOCK | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||||
David Tony Skelton | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||||
KEITH WOLLERTON | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|||||||
MARGARET OLWEN BROWN | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
||||||
PHILIP JOHN THOMAS | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
|||||||
SUSAN MARIE ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.