ymddiriedolwyr HEREFORD MUNICIPAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 218738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLLY ANDREWS | Cadeirydd |
|
||||||||||
Hugh Brooks | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|||||||||
Rhianon Robinson | Ymddiriedolwr | 19 January 2024 |
|
|||||||||
Denis Brian Wilcox | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||||||
David Ludwig Howerski | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||||
Elizabeth Foxton | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||||||
Paul Morris | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||
Susan Boulter | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||||
Marian Hawkes | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.