Hanes ariannol THE INCORPORATED CATHOLIC TRUTH SOCIETY
Rhif yr elusen: 218951
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.08m | £1.45m | £858.63k | £1.02m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.49m | £1.36m | £1.02m | £945.07k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £438.74k | £314.67k | £102.87k | £157.81k | £798.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.12m | £733.56k | £855.75k | £912.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.64m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.70k | £9.90k | £21.06k | £7.88k | £10.63k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.16k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £221.60k | £23.89k | £77.86k | £731.41k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.41m | £1.32m | £1.02m | £938.71k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.77k | £42.64k | £8.28k | £6.35k | £6.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £28.49k | £32.79k | £38.19k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.