ymddiriedolwyr THE BIRCH, SAMSON AND LITTLETON UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 218971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CONWAY | Cadeirydd | 06 March 2013 |
|
|
||||
Roz Jones | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Ella Smith | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Rev Cath Leighton | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Daniel Briggs | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
||||
ELIZABETH COLES | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|||||
CHRISTINE UPTON | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||
EMILY SHERRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ASTLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.