ymddiriedolwyr BMA CHARITIES TRUST FUND
Rhif yr elusen: 219102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Rajiv Wijesuriya | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|||||
Dr Bhinder Singh Jheeta | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Dr Robert Barnett | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Keith David Ward | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Dr Sarah Ann Hull | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Neeta Major | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Dr Mary Jane Platt | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Dr Kinnari Mehta | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|||||
Dr Latifa Patel | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Dr Trevor Paul Pickersgill | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.