ymddiriedolwyr PRISON ADVICE AND CARE TRUST (PACT)
Rhif yr elusen: 219278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James McManus | Cadeirydd | 28 February 2024 |
|
|
||||
Helen Clayton-Hoar | Ymddiriedolwr | 24 July 2024 |
|
|
||||
Kuljit Sandhu | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Caroline Hattersley | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Steven Bradford | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Carolyn Maria Elizabeth Robertson | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
James Horsted | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Cleo Adele Metcalf | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Alastair Gordon | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Thomas Leman | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Paula Harriott | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Mann | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.