Trosolwg o’r elusen JOHN ATTWOOD
Rhif yr elusen: 204334-9
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 31 MAY 1889 AS VARIED BY SCHEMES OF 23 DECEMBER 1896, 9 FEBRUARY 1912, 28 SEPTEMBER 1951, 20 DECEMBER 1978.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE POOR.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF BERKELEY (EXCEPT THE CHAPELRY OF STONE)
Hanes cofrestru
- 22 Tachwedd 2001: y trosglwyddwyd cronfeydd i 204334 BERKELEY PAROCHIAL TRUST
- 05 Mawrth 1962: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 2001: Tynnwyd (WEDI UNO)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.