Hanes ariannol EASTBOURNE BLIND SOCIETY
Rhif yr elusen: 219818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (159 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.20k | £189.29k | £255.19k | £159.19k | £250.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.27k | £241.46k | £209.58k | £228.34k | £251.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.86k | £37.99k | £35.85k | £44.72k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.