Hanes ariannol MIND (THE NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH)
Rhif yr elusen: 219830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.87m | £58.28m | £80.26m | £73.15m | £59.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.62m | £59.95m | £61.97m | £58.72m | £72.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.22m | £4.19m | £9.81m | £1.73m | £1.03m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.88m | £26.47m | £32.80m | £38.07m | £29.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.14m | £17.74m | £12.85m | £19.75m | £22.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.64m | £13.83m | £34.42m | £15.10m | £6.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £222.00k | £234.00k | £191.00k | £221.00k | £495.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.28m | £4.47m | £3.37m | £6.24m | £5.60m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £35.63m | £38.32m | £43.06m | £37.10m | £46.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £19.00m | £21.63m | £18.91m | £21.62m | £26.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £188.00k | £271.00k | £248.00k | £159.00k | £219.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.73m | £5.14m | £12.68m | £6.30m | £5.75m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.65k | £58.24k | £0 | £0 | £152.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.