ymddiriedolwyr UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 220157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN MARY MAKINSON-SANDERS | Cadeirydd | 06 September 2011 |
|
|
||||||
Rev Michael Peter Croft | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||||
Jayne Anne Pegg | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|||||||
Rev JOHN CAMERON WATT | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||||
Alex Hall | Ymddiriedolwr | 13 June 2021 |
|
|
||||||
JULIA SIMMONS | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||||
ANDREW LEONARD COUNCILLOR | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||||
JUDITH ANNE BELL | Ymddiriedolwr | 07 December 2015 |
|
|
||||||
SUSAN ETHELWYN LOCKING | Ymddiriedolwr | 28 July 2013 |
|
|||||||
EILEEN MARY BYRNE | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
||||||
DAVID EDMUND WING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.