ymddiriedolwyr HEREFORDSHIRE ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 220171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLYNN BAILEY | Cadeirydd | 27 October 2015 |
|
|||||
Kevin Smith | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Deborah Payne | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Debbie Baker | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Robin Dunford | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Elena Tanner | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Andy Bailey | Ymddiriedolwr | 09 July 2014 |
|
|
||||
Alan Leary | Ymddiriedolwr | 10 October 2013 |
|
|
||||
TONY FORD | Ymddiriedolwr | 25 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.