ymddiriedolwyr THE PERKINS ALMSHOUSES
Rhif yr elusen: 220203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIK WETTER | Cadeirydd | 27 November 2006 |
|
|||||
Reverend Captain Paul Thomas Fitzpatrick CA SCP | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
RICHARD MILES | Ymddiriedolwr | 25 June 2007 |
|
|
||||
ANN ELIZABETH PRESSEY | Ymddiriedolwr | 19 June 2000 |
|
|||||
Christine Ann BOLSHAW | Ymddiriedolwr | 30 June 1988 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.