ymddiriedolwyr GREENODD AND PENNYBRIDGE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 220389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Nicholson Watson | Cadeirydd | 25 April 2015 |
|
|
||||
Ben Thomas Cooper | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Rebecca Louise Brown | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Esther Mary Lambert | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
William Henry Cooper | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Jennifer Nelson | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
David Nelson | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|
||||
Barbara Watson | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.