ymddiriedolwyr CHRISTIAN POLICE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 220482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Akinlawon | Ymddiriedolwr | 22 July 2020 |
|
|
||||
Evans Chisala | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
GRAHAM NORMAN | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|||||
Heather Flanigan | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Philip Skedgell | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
Graham Alder | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
Dave Valente | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Katy Harding | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
Mandy Godfrey | Ymddiriedolwr | 28 January 2017 |
|
|
||||
Kirsty Banks-Lyon | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
Harry Pearson | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
Marie Reavey | Ymddiriedolwr | 11 November 2014 |
|
|
||||
Keith Evans | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
PETER LITTLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK WATTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CLIFF HARRIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.