ymddiriedolwyr THE JOHN HENRY KEENE MEMORIAL HOMES
Rhif yr elusen: 220807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Aubrey Lumley | Cadeirydd | 10 July 2018 |
|
|||||
Peggy Jean Adlington | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Jude Deakin | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Mervyn John Bodley Mr | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
DAVID JOHN WISBEY | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|||||
LYNNE FOSTER | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
||||
JOHN SHAW | Ymddiriedolwr | 22 January 2013 |
|
|
||||
THE WORSHIPFUL THE MAYOR OF CHELMSFORD | Ymddiriedolwr | 23 November 2012 |
|
|
||||
JENNIFER BLACK | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|||||
JOY HALSTEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID FENTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.