Dogfen lywodraethu THE LONDON AND MIDDLESEX RIFLE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 220902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES OF ASSOCIATION FOUNDED 1862. AS AMENDED ON 26 SEP 1987 AS AMENDED ON 23 SEP 1989 AS AMENDED ON 22 SEP 1990 AS AMENDED ON 28 SEP 1991 AS AMENDED ON 26 SEP 1992 AS AMENDED ON 02 SEP 1995 AS AMENDED ON 02 SEP 2000 AS AMENDED ON 24 FEB 2001 AS AMENDED ON 07 SEP 2002 AS AMENDED ON 04 SEP 2004 AS AMENDED ON 01 SEP 2007 AS AMENDED ON 27 SEP 2014 AS AMENDED ON 26 SEP 2015 AS AMENDED ON 21 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF RIFLE SHOOTING WITHIN LONDON AND MIDDLESEX.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SURREY, LONDON AND MIDDLESEX.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.