Hanes ariannol TURNOR'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 221315
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/12/2017 | 02/12/2018 | 02/12/2019 | 02/12/2020 | 02/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.82k | £26.22k | £20.63k | £17.49k | £16.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.53k | £13.71k | £18.02k | £36.57k | £24.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.