ymddiriedolwyr GOOD NEWS FOR EVERYONE!
Rhif yr elusen: 221605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham John Beckett | Cadeirydd | 05 May 2014 |
|
|
||||||
Stephen Waring | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|||||||
Beth Louise Ainger Auger | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||||
Geoffrey Arthur Mann | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|||||||
Jacqueline Sara Simpson | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||||
Andrew David Newham | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|||||||
Jeremy Edward Bass | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Fred Kershaw | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|||||||
Dr Graeme Simpson | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||
Martin Hooper | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||||
Jane Elizabeth Fardell Mann | Ymddiriedolwr | 02 October 2021 |
|
|
||||||
Rhoda Mary Bourne | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||||
Graham John Ellis | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||||
Chris Axelby | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|||||||
Iain Lyle Sinclair Gray | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
||||||
Rick Hillard | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
||||||
Ivan Johnston | Ymddiriedolwr | 07 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.