ymddiriedolwyr THE MERSEYSIDE CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 221700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Goodman | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Jackson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|||||
Professor John Belchem | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Mary Patricia Dowling | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Daniel Bimpson | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Tony Scanlon | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|
||||
Pam Wilsher | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Gavin Davenport | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Peter Elson | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|||||
Adrian Swift | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
TREVOR SKEMPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR D W MASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SARAH-JANE FARR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.