Hanes ariannol LADY STRICKLAND TRUST FOR MALTA
Rhif yr elusen: 221992
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/09/2018 | 28/09/2019 | 28/09/2020 | 28/09/2021 | 28/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.81k | £4.81k | £4.42k | £3.66k | £4.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.38k | £5.38k | £4.02k | £4.44k | £414 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.