Hanes ariannol WELSH PONY AND COB SOCIETY
Rhif yr elusen: 222014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £603.24k | £1.09m | £592.61k | £640.67k | £630.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £641.54k | £675.36k | £511.50k | £618.96k | £708.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £40.00k | N/A | £2.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.37k | £533.24k | £3.34k | £17.47k | £13.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.09k | £17.91k | £9.41k | £12.32k | £7.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £521.22k | £508.50k | £555.18k | £576.62k | £567.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.57k | £33.94k | £24.67k | £34.26k | £42.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £520.00k | £3.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £600.10k | £654.84k | £508.03k | £600.06k | £689.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.44k | £20.53k | £3.47k | £18.89k | £19.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.31k | £120.89k | £43.75k | £61.68k | £41.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £11.81k | £11.76k | £0 | £13.19k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.