ymddiriedolwyr WELSH PONY AND COB SOCIETY
Rhif yr elusen: 222014
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Paul James Gummery | Cadeirydd | 11 December 2021 |
|
|
||||
Geraint Wyn Thomas | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Ceri Fell | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Philip James Lloyd Lewis | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
John Thomas Kirk | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Peter Thomas Rutherford | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Richard James Pittman | Ymddiriedolwr | 06 April 2024 |
|
|
||||
Margaretta Ann Bigley Mrs | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Tracy Hook | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Mervyn John Davies | Ymddiriedolwr | 08 April 2023 |
|
|
||||
Janice Ventia Parry | Ymddiriedolwr | 08 April 2023 |
|
|
||||
Edwin George Prosser | Ymddiriedolwr | 08 April 2023 |
|
|
||||
David Martin Waters | Ymddiriedolwr | 11 December 2021 |
|
|
||||
Angela Jane Kember | Ymddiriedolwr | 27 March 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.