Hanes ariannol CHARITY OF THERESA HARRIET MARY DELACOUR
Rhif yr elusen: 222292
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 23/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.64k | £9.28k | £25.84k | £25.62k | £32.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.47k | £39.82k | £80.56k | £19.81k | £835.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.