ymddiriedolwyr WELTON RELIEF IN NEED CHARITY
Rhif yr elusen: 222362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY WALKER | Cadeirydd | 19 March 2022 |
|
|
||||
Elaine Skinn | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|||||
Soraya Amena Hutchinson | Ymddiriedolwr | 10 December 2023 |
|
|
||||
Anthony Stuart Mason | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Ruth Margaret Henry | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Michael Sutherland Thane | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.