Hanes ariannol INSTITUTE OF CHARITY
Rhif yr elusen: 222508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £857.43k | £738.35k | £694.21k | £804.41k | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £574.19k | £1.15m | £788.95k | £712.14k | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £648.26k | £523.43k | £575.05k | £628.29k | £1.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.64k | £29.40k | £9.26k | £4.69k | £2.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £172.41k | £151.44k | £107.51k | £125.31k | £129.18k | |
|
Incwm - Arall | £12.13k | £34.08k | £2.39k | £46.12k | £600 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £34.00k | £0 | £26.91k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £539.31k | £1.10m | £716.19k | £654.40k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £34.89k | £46.18k | £42.28k | £57.74k | £30.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.32k | £81.38k | £58.16k | £63.90k | £65.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £132.27k | £175.70k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £26.05k | £15.08k | £5.01k | £5.69k | £5.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £30.48k | £0 | £11.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.