Dogfen lywodraethu JAMES BOND/HENRY WELCH TRUST
Rhif yr elusen: 222791
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
WILL PROVED AT LANCASTER ON THE 22ND JUNE 1910 (U.V. 177 PAGE 48) AND SCHEMES OF THE 21ST SEPTEMBER 1928, 6TH SEPTEMBER 1946 AND 23RD DECEMBER 1966 AS AMENDED ON 14 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CONSUMPTIVES WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE, PREFERENCE BEING GIVEN TO CONSUMPTIVES RESIDENT IN THE CITY OF LANCASTER. SUBJECT THERETO FOR BENEFIT OF PERSONS SUFFERING FROM CHEST DISEASES WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE PREFERENCE BEING GIVEN TO PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF LANCASTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF LANCASTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.